Auskünfte zu Helen Schurtenberger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Helen Schurtenberger
Publikationsnummer: HR01-1006127883, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Pflegekinder-Aktion Zentralschweiz, in Kriens, CHE-100.334.973, Schappeweg 1, 6010 Kriens, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
11.06.2024.
Zweck:
Die Pflegekinder-Aktion Zentralschweiz setzt sich für qualitativ gute Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern ein. Sie fördert vor allem Kinder aus belastenden familiären Situationen. Die Pflegekinder-Aktion Zentralschweiz führt Einrichtungen zur Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern, die vorübergehend oder längerfristig Betreuung ausserhalb ihrer Familie benötigen. Sie unterstützt, berät und bildet Erwachsene, die als Eltern oder beruflich Verantwortung für Kinder tragen und für deren Betreuung, Erziehung und Bildung zuständig sind. Sie kann jede Tätigkeit ausüben, die diesem Vereinszweck dient.
Mittel:
Mitgliederbeiträge;
Entgelte für erbrachte Leistungen;
Spenden, Legate, Subventionen und andere unentgeltliche Zuwendungen;
Aufnahme von Krediten aller Art.
Eingetragene Personen:
Bieri, Erna, von Willisau, in Willisau, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fasola Bolliger, Sandra, von Luzern, in Luzern, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aaldijk, Michiel, von Sursee, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dossenbach, Urs, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gisler, Luzia, von Bürglen (UR), in Bürglen (UR), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heer, Franz, von Doppleschwand, in Doppleschwand, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jung, Gerda, von Eschenbach (LU), in Hildisrieden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schurtenberger, Helen, von Menznau, in Menznau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Beer, Franziska, von Trub, in Kriens, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005277204, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Stiftung zur Förderung und Unterstützung des Alterswohnheimes Weiermatte Menznau, in Menznau, CHE-110.396.065, Stiftung (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2020, Publ. 1004995312).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schurtenberger, Helen, von Menznau, in Menznau, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roos, Stephan Johann, genannt Stefan, von Menznau und Willisau, in Menznau, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5275046, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Stiftung zur Förderung und Unterstützung des Alterswohnheimes Weiermatte Menznau, in Menznau, CH-100.7.016.427-5, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2007, S. 11, Publ. 3866866).
Domizil neu:
c/o Alfred Bühler, Weierweid 5, 6122 Menznau. Gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 18.02.2009 ist die Stiftung von der Pflicht zur Bezeichnung einer Revisionsstelle befreit.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärli, Albert, von Menznau, in Menznau, Vizepräsident und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wicki, Maria, von Wolhusen und Doppleschwand, in Menznau, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Unternährer, Madeleine, von Menznau, in Menznau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gemeinde Menznau, handelnd durch die Rechnungskommission, in Menznau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schurtenberger, Helen, von Menznau, in Menznau, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Alfred, von Menznau, in Menznau, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Emmenegger, Margrith, von Menznau, in Menznau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.