Auskünfte zu Hansruedi Schuppisser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hansruedi Schuppisser
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Trimerco-Stiftung, in V o l k e t s w i l , Förderung des selbständigen Lebensmitteldetailhandels mit Programmen und Dienstleistungen in den Bereichen Aus- und Weiterbildung, Fachliteratur, Treuhand und Beratung, Stiftung (SHAB Nr. 36 vom 22.02.1999, S. 1206).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Urs, von Zuzgen und Eglisau, in Widen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuppisser, Hansruedi, von Winterthur, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Roland, von Feusisberg, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfändler, Hansjörg, von Flawil, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fröhlich, Dr. Roberto, von Steinmaur und Schwerzenbach, in Schwerzenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramsler, Dr. Martin, von Biel BE und Bern, in Hohentengen (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernet, Urs, von Wallisellen, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, René, von Mörschwil, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Usego AG, in V o l k e t s w i l , Betrieb eines Grosshandelsunternehmens mit allen erforderlichen Anlagen, Einrichtungen und Dienstleistungen zur Belieferung und Versorgung der mit ihr in Geschäftsverbindung stehenden Detaillisten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 14.09.2000, S. 6292).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rückert, Jürg, von Basel, in Wädenswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuppisser, Hansruedi, von Winterthur, in Dübendorf, Vize- Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Krause, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Pully, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Nussberger, Bruno, von Stettfurt, in Turbenthal, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Trappitsch, Karl, österreichischer Staatsangehöriger, in Vaduz (FL), mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Fuhrer, Christian, von Adelboden, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Meier, Urs, von Zuzgen und Eglisau, in Widen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Roland, von Dübendorf, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Höfle, Andres, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Müller, Eugen, von Löhningen, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Waldmeier, Christa, von Wädenswil, in Schöfflisdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Trimerco-Stiftung, bisher in Egerkingen, Stiftung (SHAB Nr.56 vom 22.3.1993 S.1382).
Urkundenänderung:
4.3.1994.
Sitz neu:
Volketswil.
Domizil neu:
c/o Usego-Trimerco Holding AG, Industriestrasse 25, 8604 Volketswil.
Zweck:
Entwicklung und Durchführung von Programmen zur Förderung des selbständigen Lebensmitteldetailhandels.
Aufsichtsbehörde neu:
Eidgen. Departement des Innern.
Organisation der Stiftung neu:
Organisation: Stiftungsrat von 3 bis 7 Mitgliedern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler, Erwin, von Schattdorf, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rückert, Jürg, von Basel, in Wädenswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien(wie bisher);
Graf, Hans-Peter, von Rebstein, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien(wie bisher);
Meier, Urs, von Zuzgen und Eglisau, in Widen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien(wie bisher);
Schuppisser, Hansruedi, von Winterthur, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien(wie bisher).