Auskünfte zu Thomas Schreier
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Schreier
Publikationsnummer: 1012801, Handelsregister-Amt Bern, (36)
poly process gmbh, in Büren an der Aare, CH-036.4.045.748-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2009, S. 3, Publ. 5281160).
Domizil neu:
Hauptgasse 43, 3294 Büren an der Aare.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schreier, Thomas, von Biberist, in Bettlach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loosli, Charles, von Sumiswald, in Zuchwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 6707698, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Personalvorsorgestiftung der Lanz AG, Präzisionsmechanik, in Biel/Bienne, CH-073.7.004.175-0, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2010, S. 5, Publ. 5753438).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Lanz AG, Präzisionsmechanik in Liquidation.
Aufsichtsbehörde neu:
Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA). Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 18.04.2012 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Erich, von Hasle bei Burgdorf, in Bettlach, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Inglin, Karl, von Rothenthurm, in Studen BE, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Studen BE (Studen), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Niggeler, Andreas, von Dotzigen, in Arch, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schreier, Thomas, von Biberist, in Bettlach, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5753438, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Personalvorsorgestiftung der Lanz AG, Präzisionsmechanik, in Biel/Bienne, CH-073.7.004.175-0, Stiftung (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2009, S. 5, Publ. 5397486).
Domizil neu:
c/o Lanz AG Präzisionsmechanik, Oppligerstrasse 21, 2504 Biel/Bienne .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebersold, Heinz, von Niederhünigen, in Büetigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schreier, Thomas, von Biberist, in Bettlach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.