Auskünfte zu Esther Schönenberger-Müller
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Esther Schönenberger-Müller
Publikationsnummer: 2448051, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
K. Schönenberger AG, Hotel und Metzgerei zum Ochsen, in Wil SG, CHE-103.070.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2004, S. 17, Publ. 2610646).
Statutenänderung:
20.10.2015.
Firma neu:
K. Schönenberger AG Hotel Ochsen.
Zweck neu:
Führung eines Hotel- und Restaurantbetriebes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung vom 27.06.1990 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 27. Juni 1990 und Übernahmebilanz per 31. Dezember 1989 von Karl Schönenberger-Fuchs, in Wil SG, den Geschäftsbetrieb Hotel und Metzgerei zum Ochsen, in Wil SG, mit Aktiven von CHF 2'409'336.70 und Passiven von CHF 2'009'122.45, zum Preise von CHF 400'214.25, wovon CHF 100'000.-- an das Grundkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.10.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HRT Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger-Müller, Karl, von Bütschwil-Ganterschwil, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Bütschwil];
Schönenberger-Müller, Esther, von Bütschwil-Ganterschwil, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Bütschwil].