Auskünfte zu Christoph Schneller
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Schneller
Publikationsnummer: HR02-1005538535, Handelsregister-Amt Graubünden
deltix ag, in Ilanz/Glion, CHE-113.980.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2009, S.12, Publ. 5158932).
Domizil neu:
Klosterweg 16, 7130 Ilanz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cathomas, Rico, von Laax, in Laax, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Carigiet, Werner, von Breil/Brigels, in Dardin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneller, Christoph, von Rheinau, in Laax, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carigiet, Giusep, von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6732950, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Pro Laax, in Laax, CH-350.7.000.272-6, Stiftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2008, S. 10, Publ. 4457626).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camathias-Demont, Luzia, von Laax, in Laax, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cathomas + Cabernard AG, in Ilanz, Revisionsstelle;
Caviezel, Fridolin Anton, von Vrin und Laax, in Laax, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coray, Claudio, von Laax, in Laax, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Camathias, Anton, von Laax, in Laax, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cathomas, Arnold, von Breil/Brigels und Sumvitg, in Laax, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schneller, Christoph, von Rheinau, in Laax, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
treuhand-kanzlei ag (CH-350.3.000.245-8), in Ilanz, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 5158932, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Nachtrag des im SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S. 13, publizierten TR-Eintrags Nr. 3449 vom 10.07.2009. deltix ag, in Ilanz, CH-350.3.010.284-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S. 13, Publ. 5143526).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cathomas, Rico, von Laax, in Laax, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Carigiet, Giusep, von Breil/Brigels, in Dardin, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Carigiet, Werner, von Breil/Brigels, in Dardin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Schneller, Christoph, von Rheinau, in Laax, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].