Auskünfte zu Urs Schneeberger
Einträge zum Namen Urs Schneeberger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Urs Schneeberger
Publikationsnummer: 2893733, Handelsregister-Amt Bern, (36)
bikecare ag, in Rohrbach, CHE-105.217.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2015, Publ. 2112037).
Firma neu:
bikecare ag in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(bikecare sa en liquidation) (bikecare ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.06.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Martin, von Trub, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneeberger, Urs, von Seeberg, in Rumisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kövesdi, Janos, von Köniz, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Stephan, von Trub, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2636149, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Sumec AG, in Niederbipp, CHE-112.412.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2011, Publ. 5976044).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneeberger, Dominik, von Seeberg, in Rumisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneeberger, Urs, von Seeberg, in Rumisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneeberger, Janine, von Seeberg, in Rumisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biber Treuhand AG ( CHE-107.882.738), in Biberist, Revisionsstelle [bisher: Biber Treuhand AG ( CH-251.3.000.350-5)].
Publikationsnummer: 925745, Handelsregister-Amt Bern, (36)
zaugg bauconzept ag, in Rohrbach, CH-240.3.000.581-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2008, S. 6, Publ. 4618754).
Statutenänderung:
13.05.2013.
Firma neu:
bikecare ag.
Uebersetzungen der Firma neu:
(bikecare sa) (bikecare ltd).
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Zweiradparksystemen, insbesondere Projektentwicklungen, Projektsteuerungen und -Realisierungen sowie Beratung, Planung und Realisierung von Bauvorhaben. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen mit ähnlicher Tätigkeit im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per E-Mail oder brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
LMK Revisions AG, in Langenthal, Revisionsstelle;
Zaugg, Franziska, von Bern und Trub, in Langenthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Martin, von Trub, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Zaugg, Stephan, von Trub, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneeberger, Urs, von Seeberg, in Rumisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kövesdi, Janos, von Köniz, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
T + R AG (CH-035.3.002.144-2), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.