Auskünfte zu Christian Schlegel
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Schlegel
Publikationsnummer: HR02-1004709724, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Europoles Suisse GmbH, in Glarus Nord, CHE-108.517.402, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2019, Publ. 1004682014).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vuillemin, René, von Thalwil, in Mollis (Glarus Nord), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Schlegel, Christian, von Flums, in Flums, mit Kollektivprokura zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Novotny, Michael Albert, deutscher Staatsangehöriger, in Neumarkt i.d.Opf. (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Stiefel, Walter, von Turbenthal, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1593519, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Nivatec-Infra GmbH, in Glarus Nord, CHE-112.837.577, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2011, Publ. 6228572).
Firma neu:
Nivatec-Infra GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.06.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vuillemin, René, von Thalwil, in Mollis (Glarus Nord), Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Thalwil und Renan BE, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Jucker, Kurt, von Bauma, in Hirzel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Samstagern, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Schlegel, Christian, von Flums, in Flums, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6347666, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Nivatec Europoles GmbH, in Glarus Nord, CH-160.4.003.167-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2011, S. 0, Publ. 6221984).
Statutenänderung:
20.09.2011.
Firma neu:
Europoles Suisse GmbH. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 05.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vuillemin, René, von Thalwil und Renan BE, in Mollis (Glarus Nord), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Kastner, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Reichertshofen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wimmer, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Sengenthal (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlegel, Christian, von Flums, in Flums, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Soeken, Alper, von Wald, in Dürnten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dengler, Klaus Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Berngau (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Rödl & Partner (Schweiz) GmbH (CH-020.4.036.500-5), in Unterengstringen, Revisionsstelle.