Auskünfte zu René Schärli
Einträge zum Namen René Schärli
Neueste SHAB-Meldungen: René Schärli
Publikationsnummer: HR02-1006107473, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Fashion-Promo Tex AG, bisher in Olten, CHE-311.172.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2023, Publ. 1005796872).
Statutenänderung:
19.07.2024.
Sitz neu:
Aarburg.
Domizil neu:
Feldstrasse 25, 4663 Aarburg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion von und den Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Bereich Textilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre/Aktionärinnen erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Der Verzicht auf die eingeschränkte Revision (opting-out) wurde aufgehoben.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 04.08.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärli, René, von Menznau, in Schötz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bollardini, Sandro, von Schötz, in Schötz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Partner Treuhand AG Willisau (CHE-112.389.857), in Willisau, Revisionsstelle;
Andermatt, Monika, von Baar, in Niederbipp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächi, Philipp, von Bülach, in Güttingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005796872, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Fashion-Promo Tex AG, in Olten, CHE-311.172.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2021, Publ. 1005078522).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherrer, Joseph, von Kirchberg (SG), in Wangen bei Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärli, René, von Menznau, in Schötz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005078522, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Fashion-Promo Tex AG, in Olten, CHE-311.172.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2017, Publ. 3707871).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärli, René, von Menznau, in Schötz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.