Auskünfte zu Fritz Schär
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fritz Schär
Publikationsnummer: 3137195, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Rebberg-Genossenschaft Opfikon, in Opfikon, CHE-104.297.733, Genossenschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2010, S. 28, Publ. 5496574).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Fritz, von Gondiswil, in Opfikon, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Walter, von Vals, in Wallisellen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Begni, Bruno, von Opfikon, in Opfikon, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winkel];
Perego, Georges, von Neerach, in Neerach, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5496574, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Rebberg-Genossenschaft Opfikon, in Opfikon, CH-020.5.000.199-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2001, S. 9442). Gemäss Erklärung vom 27.08.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiederkehr, Dr. Markus, von Dietlikon, in Opfikon, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tischhauser, Verena, von Wartau, in Opfikon, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Walter, von Vals, in Wallisellen, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Schär, Fritz, von Gondiswil, in Opfikon, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Funk, Rudolf, von Wädenswil, in Opfikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2083380, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schär + Friedrich AG, bisher in Opfikon, Betrieb eines Maler- und Tapezierergeschäftes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 09.08.1996, S. 4752).
Statutenänderung:
22.12.2003.
Firma neu:
M. Friedrich AG.
Sitz neu:
Bülach.
Domizil neu:
c/o Max Friedrich, Soligänterstrasse 42, 8180 Bülach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt ein Maler- und Tapeziergeschäft zu betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Fritz, von Gondiswil, in Opfikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schär, Ida, von Gondiswil, in Opfikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eggimann, Hans, von Eriswil, in Bonstetten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedrich, Max, von Remetschwil, in Bülach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Koller Treuhand AG, in Bülach, Revisionsstelle;
Friedrich, Max, von Bülach, in Hochfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift.