Auskünfte zu Christian Sauter-Aebli
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Sauter-Aebli
Publikationsnummer: 6122402, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Sauter Wärmetechnik GmbH, in Netstal, CH-160.4.004.336-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2010, S. 15, Publ. 5711466).
Sitz neu:
Glarus. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Netstal, Glarus, Riedern und Ennenda zur Einheitsgemeinde Glarus, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter-Aebli, Christian, von Stein am Rhein, in Mollis (Glarus Nord), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Mollis];
Sauter-Schleebach, Hansruedi, von Stein am Rhein, in Netstal (Glarus), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Netstal];
VTB Verwaltungs- Treuhand & Beratungs AG (CH-160.3.002.860-5), in Niederurnen (Glarus Nord), Revisionsstelle [bisher:in Niederurnen].
Publikationsnummer: 5051688, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Sauter Wärmetechnik GmbH, in Netstal, CH-160.4.004.336-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2007, S. 7, Publ. 3982206).
Statutenänderung:
26.05.2009. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Stammanteile ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter-Aebli, Christian, von Stein am Rhein, in Mollis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.--];
Sauter-Schleebach, Hansruedi, von Stein am Rhein, in Netstal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 25'000.--];
VTB Verwaltungs- Treuhand & Beratungs AG (CH-160.3.002.860-5), in Niederurnen, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 3982206, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Sauter Wärmetechnik GmbH, in Netstal, CH-160.4.004.336-9, Ausführung sämtlicher Arbeiten im Wärme-, Lüftungs- und Rohrleitungsbereich sowie Beratung und Erstellung von Projekten in diesen Bereichen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2004, S. 13, Publ. 2343302).
Statutenänderung:
11.06.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
VTB Verwaltungs- Treuhand & Beratungs AG, in Niederurnen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter-Schleebach, Hansruedi, von Stein am Rhein, in Netstal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 25'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 24'000.--];
Sauter-Aebli, Christian, von Stein am Rhein, in Mollis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 25'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 24'000.--].