Auskünfte zu Véronique Bastide
Neueste SHAB-Meldungen: Véronique Bastide
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005655637, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
VRONIK & LU 7 Sàrl, à Collombey-Muraz, CHE-109.451.303, société à responsabilité limitée (No. FOSC 99 du 26.05.2010, p.17, Publ. 5647130).
Nouvelle raison sociale:
VRONIK & LU 7 Sàrl en liquidation.
Autre adresse:
c/o Lucette Eva Mange, Route de Vérossaz 69, 1871 Les Giettes (adresse de liquidation). La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 12.12.2022.
Inscription ou modification de personne(s):
Mange, Lucette Eva, de Ormont-Dessous et Rougemont, à Monthey, associée et gérante, liquidatrice, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: Mange née Vurlod, Lucette, à Collombey-Muraz, associée et gérante, avec signature individuelle];
Bastide, Véronique, de Saint-Prex, à Ormont-Dessous, associée, avec procuration individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: Salzmann, Véronique, à Bussigny].
Publikationsnummer: 5647130, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
VRONIK & LU 7 Sàrl, à Collombey-Muraz, CH-621.4.006.582-1, société à responsabilité limitée (FOSC no 95 du 19.05.2010, p. 23, publ. 5638660).
Inscription ou modification de personnes:
Mange née Vurlod, Lucette, de Ormont-Dessous et Rougemont, à Collombey-Muraz, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour 19 parts sociales de CHF 1'000.--];
Salzmann, Véronique, de Saint-Prex, à Bussigny-près-Lausanne, associée, avec procuration individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: avec procuration collective à deux, pour une part sociale de CHF 1'000.--].
Publikationsnummer: 5638660, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
VRONIK & LU 7 Sàrl, à Collombey-Muraz, CH-621.4.006.582-1, société à responsabilité limitée (FOSC no 20 du 30.01.2002, p. 16).
Modification des statuts:
20.04.2010.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir statuts.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Statuts adaptés au nouveau droit. [biffé: Capital social entièrement libéré]. Selon déclaration du 20.04.2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personne et signature radiée:
Roch, Evelyne, de La Tour-de-Peilz, à Les Evouettes (Port-Valais), associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Mange née Vurlod, Lucette, de Ormont-Dessous et Rougemont, à Collombey-Muraz, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 19 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 18'000.--];
Salzmann, Véronique, de Saint-Prex, à Bussigny-près-Lausanne, associée, avec procuration collective à deux, pour une part sociale de CHF 1'000.-- [précédemment: sans droit de signature].