Auskünfte zu Heidi Salm-Felber
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Heidi Salm-Felber
Publikationsnummer: 1622059, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Salm Bewachungsdienst GmbH, in Rupperswil, CHE-107.456.092, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2010, S. 2, Publ. 5930818).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salm, Patrick, von Veltheim AG, in Hausen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salm, Janine, von Veltheim AG, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salm-Felber, Heidi, von Veltheim AG, in Rupperswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Konrad, Johann, von Schongau, in Rupperswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SDM Security GmbH (CHE-115.715.114), in Muhen, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Zimmermann, René, von Tägerig, in Muhen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5930818, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Salm Bewachungsdienst GmbH, in Rupperswil, CH-400.4.019.941-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2009, S. 3, Publ. 5348412).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salm-Felber, Heidi, von Veltheim AG, in Rupperswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Konrad, Johann, von Schongau, in Rupperswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2427556, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Salm Bewachungsdienst GmbH, in Rupperswil, CH-400.4.019.941-2, Sicherheitsdienste, Bewachungen usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2004, S. 2, Publ. 2377060).
Statutenänderung:
19.08.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salm, Ernst, von Veltheim AG, in Rupperswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salm-Felber, Heidi, von Veltheim AG, in Rupperswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--];
Salm, Patrick, von Veltheim AG, in Hausen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salm, Janine, von Veltheim AG, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.