Auskünfte zu Christian Ruoss
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Ruoss
Publikationsnummer: HR02-1005720561, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
el-control gmbh, in Schmerikon, CHE-422.747.428, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005224872).
Statutenänderung:
27.03.2023.
Sitz neu:
Eschenbach (SG).
Domizil neu:
Blessstrasse 13, 8733 Eschenbach SG. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burlet, Sven, von Glarus, in Schmerikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänni, Marco, von Wetzikon (ZH), in Eschenbach SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ruoss, Christian, von Schwarzenberg, in Gommiswald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR01-1005220392, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
el-control gmbh, in Schmerikon, CHE-422.747.428, Allmeindstrasse 56, 8716 Schmerikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.06.2021.
Zweck:
Die el-control gmbh ist eine Dienstleistungsfirma, welche jegliche Art von Elektrokontrollen für Privat- sowie Gewerbekunden und die Öffentliche Hand durchführt. Ebenfalls bietet die el-control gmbh diverse Dienstleistung im Zusammenhang mit der Photovoltaik-Branche (Beglaubigungen, Einholung von Fördergeldern, usw.) an. Zudem erbringt die Gesellschaft Beratungen im Bereich der Elektrosicherheit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 21'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.06.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Buriet, Sven, von Glarus, in Schmerikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hänni, Marco, von Wetzikon (ZH), in Eschenbach SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ruoss, Christian, von Schwarzenberg, in Gommiswald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005109955, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
RRG Engineering GmbH, in Gommiswald, CHE-108.709.539, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2018, S.0, Publ. 4120093).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruoss, Hans Rudolf, von Schwarzenberg, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruoss, Christian, von Schwarzenberg, in Gommiswald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].