Auskünfte zu Vincenzo Antonio Rullo
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Vincenzo Antonio Rullo
Publikationsnummer: HR02-1005863265, Handelsregister-Amt Bern, (36)
VR Autotechnik AG, in Brügg, CHE-144.255.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2019, Publ. 1004645554).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rullo, Vincenzo Antonio, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Grübler, David, von Rüschegg, in Port, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004645554, Handelsregister-Amt Bern, (36)
JMP Garage GmbH, in Aegerten, CHE-144.255.936, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2016, Publ. 2871003).
Statutenänderung:
24.05.2019. Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 20'000.00 um CHF 80'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 24.05.2019 und Bilanz per 31.12.2018 mit Aktiven von CHF 196'850.19 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 105'368.49 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 500 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 200.00.
Firma neu:
VR Autotechnik AG.
Sitz neu:
Brügg.
Domizil neu:
Römerstrasse 19, 2555 Brügg BE.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 200.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rullo, Vincenzo Antonio, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2871003, Handelsregister-Amt Bern, (36)
JMP Garage GmbH, in Aegerten, CHE-144.255.936, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2013, Publ. 7155856).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rullo, Cosimo, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rullo, Vincenzo Antonio, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.