Auskünfte zu Jürg Rüefli
Neueste SHAB-Meldungen: Jürg Rüefli
Publikationsnummer: 1010491, Handelsregister-Amt Bern, (36)
wahlirüefli Architekten und Raumplaner AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.002.720-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2009, S. 6, Publ. 5304308).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüefli, Jürg, von Lengnau BE, in Biel BE, Sekretär, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauscher, Marc, von Stein am Rhein, in Biel/Bienne, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel BE, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Vescovi, Fabio, von Ins, in Ins, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Nitag Treuhand AG (CH-073.3.001.768-6), in Biel/Bienne, Revisionsstelle [bisher: Nitag Treuhand und Unternehmensberatungs AG, in Biel BE];
Wahli, Christian, von Bolligen, in Bern, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4783432, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Baugenossenschaft Bürenstrasse, in Biel/Bienne, CH-073.5.013.953-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2001, S. 9223).
Firma neu:
Baugenossenschaft Bürenstrasse in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.11.2008 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o wahlirüefli Architekten und Raumplaner AG, Christian Wahli, Dammweg 3, 2502 Biel/Bienne.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüefli, Jürg, von Lengnau BE, in Biel BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rauscher, Marc, von Stein am Rhein, in Biel BE, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wahli, Christian, von Bolligen, in Bern, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bolligen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3637178, Handelsregister-Amt Bern, (36)
RWR Baulösungen GmbH, in Biel/Bienne, CH-073.4.017.550-0, Dammweg 3, 2502 Biel/Bienne, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
6.11.2006.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Architektur. Die Gesellschaft kann Bauten und Grundstücke erstellen bzw. erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich.
Eingetragene Personen:
Rauscher, Marc, von Stein am Rhein, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Rüefli, Jürg, von Lengnau BE, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Wahli, Christian, von Bolligen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Nitag Treuhand und Unternehmensberatungs AG, in Biel/Bienne, Revisionsstelle.