Auskünfte zu Martin Rüdisüli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Rüdisüli
Publikationsnummer: 6181646, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Genossenschaft Loasa, in Baden, CH-400.5.009.058-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010, S. 2, Publ. 5703408).
Statutenänderung:
05.03.2011.
Sitz neu:
Seon.
Domizil neu:
c/o Pius Baumgartner, Alpenweg 4, 5703 Seon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüdisüli, Martin, von Amden, in Rüfenacht BE, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänggi Caspers, Marcel, von Nunningen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Genossenschaft Loasa, in B a d e n , Genossenschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2000, S. 513).
Domizil neu:
c/o Simon Bächli, Allmendstrasse 25, 5400 Baden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyler, Ulrich, von Münsingen, in Bubikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächli, Ruth, von Würenlingen, in Hedingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niggeli, Hans, von Mühlebach, in Oberrohrdorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Unterehrendingen, Mitglied];
Oechslin, Fabian, von Schaffhausen, in Birmensdorf ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Pius, von Obersiggenthal, in Seon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Tegerfelden];
Bächli, Simon, von Würenlingen, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Würenlingen];
Rüdisüli, Martin, von Amden, in Rüfenacht BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schneisingen];
Baumgartner, Eveline, von Obersiggenthal und Kaltbrunn, in Seon, Rechnungsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Genossenschaft Loasa, bisher in Wettingen, Erhalt, Renovation und Ausbau der Gebäude auf der Alp Loasa, Genossenschaft (SHAB Nr.180 vom 16.09.1994, S.5153).
Statutenänderung:
16.03.1997.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
c/o Dr. Jean-Philippe Kohl, Untere Halde 1, 5400 Baden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nienhaus, Agnes, von Winterthur, in Koblenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spuler, Andreas, von Endingen, in Endingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohl, Dr. Jean-Philippe, von Brütten, in Baden, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kohl, Jean-Philippe, in Wettingen];
Nienhaus, Renate, von Winterthur, in Ennetbaden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüdisüli, Martin, von Amden, in Schneisingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.