Auskünfte zu Peter Ruckstuhl
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Ruckstuhl
Publikationsnummer: 2984671, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Ereste Allfinanz GmbH, in Dällikon, CHE-104.722.601, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2013, Publ. 7148792).
Firma neu:
Ereste Allfinanz GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.07.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruckstuhl, Peter, von Sirnach, in Dänikon, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6689262, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Ereste Versicherungs Broker AG, in Dällikon, CH-020.3.004.475-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2004, S. 17, Publ. 2548390).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruckstuhl, Peter, von Sirnach, in Dänikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bianco, Vincenzo, von Zollikon, in Neuenhof, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6508314, Handelsregister-Amt Bern, (36)
stucki versicherung treuhand ag, in Spiez, CH-092.3.018.151-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2011, S. 3, Publ. 6004668).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bianco, Vincenzo, von Zollikon, in Neuenhof, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl, Peter, von Sirnach, in Dänikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.