Auskünfte zu Ursula Rosser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ursula Rosser
Publikationsnummer: HR02-1005486153, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
AZ Elektro Solutions AG, in St. Gallen, CHE-238.709.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356683).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cenci, Dominik, von Riehen, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gyr, Pascal, von Einsiedeln, in Affeltrangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meili, Béatrice, von Adliswil, in Langnau am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fusuljevic, Teodora, von Gossau (SG), in Gossau SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Good, Daniel, von Mels, in Altstätten SG (Altstätten), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosser, Ursula, von Zürich, in Brüttisellen (Wangen-Brüttisellen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6316826, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Aloe-vera-welt.ch Rosser, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.1.061.882-2, Im Roggenacher 16, 8306 Brüttisellen, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Handel und Vertrieb von Aloe Vera Produkten.
Eingetragene Personen:
Rosser, Ursula, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, Inhaberin, mit Einzelunterschrift;
Rosser, Roger, von Zürich und Frutigen, in Wangen-Brüttisellen, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6278976, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Thermobohr AG, bisher in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.030.543-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2010, S. 25, Publ. 5795674).
Gründungsstatuten:
14.12.2006.
Statutenänderung:
01.07.2011.
Sitz neu:
Aadorf.
Domizil neu:
Wiesentalstrasse 34, 8355 Aadorf.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ledergerber, Rainer, von Andwil SG, in Bichelsee-Balterswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosser, Ursula, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widerin, Jürg, von Winterthur, in Bertschikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Romer, Silvan, von Benken SG, in Kollbrunn (Zell ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Roman, von Oetwil am See, in Sirnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.