Auskünfte zu Marco Ringgenberg
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marco Ringgenberg
Publikationsnummer: HR02-1004866807, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Freunde der Met-Bar, in Lenzburg, CHE-263.475.893, Verein (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2014, S.0, Publ. 1314659).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franks, Charles, von Uster, in Aristau, Präsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brun, Raphael, von Ruswil, in Bremgarten (AG), Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Daenzer, Ramin, von Adelboden, in Dättwil AG, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iseli, Philipp, von Lützelflüh, in Othmarsingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ringgenberg, Marco, von Leissigen, in Niederlenz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunn, Reto, von Egliswil, in Oftringen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hunzenschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hitz, Ariane, von Obersiggenthal, in Baden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Ronny, von Rothenthurm, in Aarburg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Simon, von Rothenthurm, in Villigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stirnemann, Martin, von Gränichen, in Othmarsingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villars, Stefanie, von Evilard, in Thun, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wettstein, Roman, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004571605, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Peter Rüegsegger AG, in Interlaken, CHE-231.601.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 14.04.2011, S.0, Publ. 6121480).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ringgenberg, Marco, von Leissigen, in Interlaken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1314659, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Freunde der Met-Bar, in Lenzburg, CHE-263.475.893, Verein (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2012, Publ. 6735514).
Statutenänderung:
05.09.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franks, Charles, von Uster, in Aristau, Präsident des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ringgenberg, Marco, von Leissigen, in Niederlenz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hunn, Reto, von Egliswil, in Hunzenschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].