Auskünfte zu Walter Rindlisbacher
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Walter Rindlisbacher
Publikationsnummer: HR02-1004639305, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Acutronic Schweiz AG, in Bubikon, CHE-103.805.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557130).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rindlisbacher, Walter, von Lützelflüh, in Brunnadern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stevens, Colin, britischer Staatsangehöriger, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2385172, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Acutronic Schweiz AG, in Bubikon, CH-320.3.026.713-5, Produktion und Handel von und mit elektro-mechanischen Geräten und Instrumenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 21.02.2003, S. 19, Publ. 872554).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Terstappen, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coviello-Flammer, Denise, von Zuzwil SG, in Rüti ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Flammer, Denise];
Rindlisbacher, Walter, von Lützelflüh, in Brunnadern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Stevens, Colin, britischer Staatsangehöriger, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Christine, von Reigoldswil, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Acutronic (Schweiz) AG, in B u b i k o n, Produktion und Handel von und mit elektro-mechanischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.1998, S . 4748).
Statutenänderung:
19.05.1999.
Firma neu:
Acutronic Schweiz AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Acutronic Suisse SA) (Acutronic Switzerland Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggert, Klaus-Jürgen W., deutscher Staatsangehöriger, in Jona, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feusi, Hans, von Feusisberg, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windlin, Jost A., von Kerns, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flammer, Denise, von Zuzwil SG, in Rüti ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rindlisbacher, Walter, von Lützelflüh, in Brunnadern, mit Kollektivprokura zu zweien.