Auskünfte zu Hugo Riggenbach
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hugo Riggenbach
Publikationsnummer: 5620790, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Riggenbach Holding AG, in Olten, CH-249.3.000.214-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2009, S. 14, Publ. 5308690).
Firma neu:
Riggenbach Holding AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.04.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riggenbach, Rolf, von Zeglingen, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riggenbach, Hugo, von Zeglingen, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: in Wangen bei Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3692816, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Riggenbach AG, Lüftungs- und Klimatechnik, Zweigniederlassung Brugg, in Brugg, CH-400.9.010.142-5, Planung, Fertigung, Montage und Wartung von Lüftungs- und Klimaan-lagen, Blechbearbeitung, Apparatebau usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 7 vom 14.01.2003, S. 2, Publ. 811412).
mit Hauptsitz in:
Olten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riggenbach, Hugo, von Zeglingen, in Olten, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Felten, Urs, von Obererlinsbach, in Lostorf, Präsident und Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Direktor];
Eggimann, Peter, von Gondiswil, in Hägendorf, Mitglied und Vize-Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Vize-Direktor].
Publikationsnummer: 3680664, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Riggenbach AG, Lüftungs- und Klimatechnik, Zweigniederlassung Solothurn, in Solothurn, CH-260.9.000.056-5, Planung, Fertigung, Montage und Wartung von Lüftungs- und Klimaanlagen usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 230 vom 28.11.2003, S. 12, Publ. 2004520).
mit Hauptsitz in:
Olten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riggenbach, Hugo, von Zeglingen, in Olten, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Felten, Urs, von Obererlinsbach, in Lostorf, Präsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor];
Eggimann, Peter, von Gondiswil, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates und Vize-Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Vize-Direktor].