Auskünfte zu Peter Walter Richard
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Walter Richard
Publikationsnummer: 6267630, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Tricla GmbH, in Horgen, CH-130.4.003.099-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2010, S. 37, Publ. 5709602).
Firma neu:
Tricla GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.06.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richard-Blum, Béatrice, von Hirzel und Luzern, in Hirzel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Richard, Peter, von Hirzel, in Hirzel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6169590, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gesundheits- und Sozialstiftung Horgen-Oberrieden-Hirzel, in Horgen, CH-020.7.903.897-0, Stiftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2008, S. 24, Publ. 4355542).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richard, Peter Walter, von Hirzel, in Hirzel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loretz, Claudia, von Hirzel und Silenen, in Hirzel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5709602, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Tricla GmbH, in Horgen, CH-130.4.003.099-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2008, S. 24, Publ. 4739822). Gemäss Erklärung vom 31.05.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richard, Claudio, von Hirzel, in Hirzel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richard, Peter, von Hirzel, in Hirzel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.