Auskünfte zu Michael Rey
Einträge zum Namen Michael Rey
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Michael Rey
Publikationsnummer: 3493237, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
cabletron AG, in Zürich, CHE-319.992.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2016, Publ. 2973213).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rey, Hans Peter, von Muri AG, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rey, Michael, von Muri AG, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2075237, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Rey Immobilien AG, in Sirnach, CHE-398.018.189, Rütihofstrasse 6, 8370 Sirnach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.03.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Erstellen, die Verwaltung, Vermietung und Veräusserung sowie das Halten von Immobilien und Grundstücken im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Tätigkeiten im Zusammenhang mit Immobilien finanzieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, insbesondere den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 26.03.2015 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rey, Hans Peter, von Muri AG, in Frauenfeld, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rey, Michael, von Muri AG, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rey, Saskia, von Muri AG, in Kappel SO, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2042075, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
H.P. Rey Holding AG, in Frauenfeld, CHE-275.651.197, Spitzrütistrasse 4, 8500 Frauenfeld, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.03.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, insbesondere den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
2'680 Namenaktien zu CHF 12.50 und 1'330 Namenaktien zu CHF 50.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Aktien gemäss näherer Umschreibung im Vertrag vom 20.02.2015, wofür 2'680 Namenaktien zu CHF 12.50 und 1'330 Namenaktien zu CHF 50.00 zugeteilt und CHF 150'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 05.03.2015 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rey, Hans Peter, von Muri AG, in Frauenfeld, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rey, Michael, von Muri AG, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rey, Saskia, von Muri AG, in Kappel SO, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller Mächler, Elisabeth Barbara, von Diepoldsau, in Wil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.