Auskünfte zu Mubekir Redzepi
Neueste SHAB-Meldungen: Mubekir Redzepi
Publikationsnummer: HR02-1005030056, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Saule GmbH, bisher in Zofingen, CHE-222.916.730, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2019, Publ. 1004543122).
Statutenänderung:
06.11.2020.
Firma neu:
Algorithma Informatik GmbH.
Sitz neu:
Ebikon.
Domizil neu:
Schachenweidstrasse 34, 6030 Ebikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tahiri, Bujar, von Aarburg, in Aarburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Redzepi, Mubekir, von Udligenswil, in Ebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1004543122, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Saule GmbH, in Zofingen, CHE-222.916.730, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2018, Publ. 4342257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Redzepi, Bunjamin, von Udligenswil, in Ebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Redzepi, Mubekir, von Udligenswil, in Ebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tahiri, Bujar, von Aarburg, in Aarburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 4342257, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Saule GmbH, in Zofingen, CHE-222.916.730, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2017, Publ. 3838743).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ismaili , Durim, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tahiri, Bujar, von Aarburg, in Aarburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Redzepi, Bunjamin, von Udligenswil, in Ebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Redzepi, Mubekir, von Udligenswil, in Ebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].