Auskünfte zu Alfredo Prencipe
Neueste SHAB-Meldungen: Alfredo Prencipe
Publikationsnummer: HR02-1005539026, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Veteris GmbH, in Fällanden, CHE-214.197.341, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2022, Publ. 1005465415).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kubli-Muggli, Sibylle, von Bäretswil, in Meilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prencipe, Alfredo, italienischer Staatsangehöriger, in Egg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zumikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: HR02-1004992004, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Veteris GmbH, in Fällanden, CHE-214.197.341, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2018, Publ. 4304709).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prencipe, Alfredo, italienischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Oetwil am See];
Kubli-Muggli, Sibylle, von Bäretswil, in Meilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Egg].
Publikationsnummer: 4289283, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swiss Home Care GmbH, in Egg, CHE-214.197.341, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, Publ. 2884881).
Statutenänderung:
23.05.2018.
Firma neu:
Veteris GmbH.
Sitz neu:
Fällanden.
Domizil neu:
Waldstrasse 16, 8118 Pfaffhausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prencipe, Alfredo, italienischer Staatsangehöriger, in Oetwil am See, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Maur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kubli-Muggli, Sibylle, von Bäretswil, in Egg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.