Auskünfte zu Erich Pfleger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Erich Pfleger
Publikationsnummer: 1153184, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Tyrolit Hydrostress AG, in Pfäffikon, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Maschinen und Industrie-Ausrüstungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2002, S. 15, Publ. 617232).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfleger, Erich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (A), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landl, Alfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Brixlegg (A), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hydrostress AG, in Pfäffikon, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Maschinen und Industrie-Ausrüstungen sowie von Maschinen und Apparaten auf dem Gebiet der Höchstdruck-Hydraulik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2001, S. 9044).
Statutenänderung:
7.12.2001.
Firma neu:
Tyrolit Hydrostress AG.
Aktienkapital neu:
CHF 5'500'000.-- [bisher: CHF 867'600.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'500'000.--.
Aktien neu:
550'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 86'760 Namenaktien zu CHF 10.--].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Roland, von Uster, in Hemishofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pfleger, Erich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (A), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hydrostress AG, in Pfäffikon, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Maschinen und Industrie-Ausrüstungen sowie von Maschinen und Apparaten auf dem Gebiet der Höchstdruck-Hydraulik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.1999, S. 6422).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Hugo, von Eglisau, in Russikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Miedzik, Georg, von Hittnau, in Hittnau, mit Einzelprokura;
Russ, Peter, von Zürich, in Pfäffikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Volk, Jürg, von Fehraltorf, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ludwig, Dr. Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Mils im Tirol (Oesterreich), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
STG-Coopers & Lybrand AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Meier, Roland, von Uster, in Hemishofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Staubli, Alex, von Oberwil-Lieli, in Wil SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Flury, Peter, von Saas im Prättigau, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Dr. Rico, von Stäfa und Schwanden GL, in Erlenbach ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hensler, Bruno, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Pfleger, Erich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (A), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Delley, Gilbert, von Delley, in Bulle, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Jacot-des-Combes, Claude, von Le Locle, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kägi, Roland, von Wila, in Sirnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.