Auskünfte zu Peter Pfister
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Pfister
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
OSEC (Office suisse d'expansion commerciale OSEC), in Zürich, Verein (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2001, S. 4228).
Statutenänderung:
25.06.2001.
Name neu:
Osec Business Network Switzerland.
Zweck neu:
Förderung der schweizerischen Aussenwirtschaft und vermarktet ihre Dienstleistungen unter der Marke Osec Business Network Switzerland;
kann insbesondere von der Schweizerischen Eidgenossenschaft Leistungsaufträge entgegennehmen sowie Liegenschaften besitzen und sich an juristischen Personen beteiligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menétrey, Daisy, von Poliez-le-Grand, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Peter, von Walliswil bei Wangen, in Lully VD, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schweizerische Zentrale für Handelsförderung OSEC, in Z ü r i c h , Förderung der schweizerischen Aussenwirtschaft, insbesondere durch Information über die schweizerische Exportwirtschaft, Information und Beratung über Auslandsmärkte, Verein (SHAB Nr. 251 vom 28.12.1998, S. 8838).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Werner, von Appenzell, in Horgen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoefliger, Antoine, von Rapperswil SG, in Lausanne, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutzli, Peter, von Saanen und Bern, in Herrliberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Peter, von Walliswil bei Wangen, in Lully VD, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Gollmer, Martin, von Altikon, in Rüti ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schweizerische Zentrale für Handelsförderung OSEC (Office Suisse d'Expansion Commerciale OSEC), in Zürich, Stampfenbachstrasse 85, 8006 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
30.5.1995.
Zweck:
Förderung der schweizerischen Aussenwirtschaft, insbesondere durch Information über die schweizerische Exportwirtschaft, Information und Beratung über Auslandsmärkte, Vermittlung von Geschäftspartnern und Geschäftsmöglichkeiten sowie Organisation von Exportförderungsveranstaltungen im Ausland.
Mittel:
Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen und Produkten, Mitgliederbeiträge, Beiträge des Bundes und anderer Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie weitere Einnahmen.
Organisation:
Generalversammlung der Mitglieder, Aufsichtskommission von 11 - 14 Mitgliedern, Direktion, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Lévy, Philippe, von Bern, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Christoph, von Kreuzlingen, in Rickenbach ZH, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Herbert, von Oberneunforn, in Erlinsbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bräm, Rico, von Zürich, in Walchwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dech, Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, Rudolf, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gamper, Béatrice, von Bern, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysin, Urs, von Basel und Liestal, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzli, Therese, von Strengelbach, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leimbacher, Urs, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menétrey, Daisy, von Poliez-le-Grand, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Monsch, Martin, von Flond und Davos, in Eglisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Peter, von Walliswil bei Wangen, in Lully VD, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Werner, von Appenzell, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.