Auskünfte zu Oliver Pfister
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Oliver Pfister
Publikationsnummer: 1601211, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
SENSIN GmbH, in Sirnach, CHE-113.324.292, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2013, Publ. 7101812).
Firma neu:
SENSIN GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.06.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Franziska, von Trubschachen, in Jonschwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Pfister, Oliver, von Trubschachen, in Jonschwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6719544, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
SENSIN GmbH, in Sirnach, CH-440.4.019.692-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2008, S. 15, Publ. 4574176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lorenz, Franziska, von Oberhelfenschwil, in Wiezikon bei Sirnach (Sirnach), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Pfister, Oliver, von Trubschachen, in Zug, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernold, Urs, von Walenstadt, in Andwil TG (Birwinken), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 5230738, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Sage Schweiz AG, in Baar, CH-170.3.011.557-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2008, S. 20, Publ. 4595138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berruyer, Guy Serge, französischer Staatsangehöriger, in Boulogne (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Oliver, von Trubschachen, in Wiezikon, zeichnungsberechtigt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sidler, Kurt, von Luzern und Adligenswil, in Stans, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldis, Marcel, von Weggis, in Weggis, zeichnungsberechtigt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gotheil, Jacques, von Küttigen, in Begnins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütikofer, Edwin, von Kernenried und Altbüron, in Altbüron, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Hansen, Corinne, von Epsach, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Jean-Jacques, von Winterthur, Hütten und Vilters-Wangs, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Houillon, Pascal, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Milin, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.