Auskünfte zu Katja Pfäffli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Katja Pfäffli
Publikationsnummer: 6942810, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Kilcherhof, in Zürich, CH-280.7.005.137-8, Stiftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2009, S. 38, Publ. 5168666). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfäffli, Katja, von Spiez, in Zürich, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maunoury, Vincent, französischer Staatsangehöriger, in Siviriez, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5168666, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Kilcherhof, bisher in Bottmingen, CH-280.7.005.137-8, Stiftung (SHAB Nr. 74 vom 20.04.2009, S. 6, Publ. 4980078).
Urkundenänderung:
14.05.2009.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Pro Infirmis, Feldeggstrasse 71, 8008 Zürich.
Zweck neu:
Zweck der Stiftung ist es, den folgenden drei ihrerseits gemeinnützigen Institutionen jährlich gleich grosse Beiträge auszurichten: Pro Infirmis (Verein), Zürich, Stiftung für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche, Zollikofen, Terre des Hommes Kinderhilfe, Lausanne.
Aufsichtsbehörde:
Eidgenössisches Departement des Innern.
Organisation:
Organisation: Stiftungsrat von 3 Mitgliedern und Revisionsstelle. Errichtung der Stiftung durch letztwillige Verfügung vom 19.02.1998 der Margaretha Kilcher-Haumüller, in Birsfelden (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffer, Dr. Hans-Ulrich, von Zauggenried, in Basel, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aldeba Treuhand und Revisions AG, in Basel (CH-270.3.000.174-4), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dettling, Urs, von Lauerz, in Stäfa, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Brechbühl, Fritz, von Trubschachen, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfäffli, Katja, von Spiez, in Zürich, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dascon AG (CH-320.3.039.328-8), in St. Gallen, Revisionsstelle.