Auskünfte zu Michel Perruchoud
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Michel Perruchoud
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1004994875, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Banque Raiffeisen de Sierre & Région société coopérative, à Sierre, CHE-105.890.299, société coopérative (No. FOSC 174 du 08.09.2020, Publ. 1004974532).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Perruchoud, Michel, de Chalais, à Chalais, membre de la direction, avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: 4267365, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Banque Raiffeisen de Sierre & Région société coopérative, à Sierre, CHE-105.890.299, société coopérative (No. FOSC 3 du 05.01.2018, Publ. 3969671).
Modification des statuts:
06.04.2018.
Fusion:
reprise des actifs et des passifs de la société coopérative 'Banque Raiffeisen de Miège-Venthône-Veyras société coopérative', à Miège (CHE-103.106.931), selon contrat de fusion des 20.01.2018 et 29.01.2018 et bilan au 31.12.2017, présentant des actifs de CHF 227'152'171.00, des passifs envers les tiers de CHF 224'797'900.00, soit un actif net de CHF 2'354'271.00. Les coopérateurs de la coopérative transférante deviennent coopérateurs de la coopérative reprenante. Attribution aux membres de la société coopérative transférante de 1714 parts sociales de CHF 200.00.
Fusion:
reprise des actifs et des passifs de la société coopérative 'Banque Raiffeisen de Chalais-Vercorin société coopérative', à Chalais (CHE-107.001.774), selon contrat de fusion des 17.01.2018 et 29.01.2018 et bilan au 31.12.2017, présentant des actifs de CHF 190'829'969.00, des passifs envers les tiers de CHF 182'902'183.00, soit un actif net de CHF 7'927'786.00. Les coopérateurs de la coopérative transférante deviennent coopérateurs de la coopérative reprenante. Attribution aux membres de la société coopérative transférante de 1629 parts sociales de CHF 200.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Zysset-Gehrig, Brigitte Prisca, de Heiligenschwendi, à Venthône, membre, sans droit de signature;
Masserey Anselin, Sylvie Félicie, de Chalais, à Chalais, membre, sans droit de signature;
Rudaz, Patrice, dit Patrick, de Chalais, à Chalais, vice-président, avec signature collective à deux;
Clivaz, Gérard Félix, de Crans-Montana, à Venthône, membre, sans droit de signature;
Perruchoud, Michel, de Chalais, à Chalais, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Clavien, Xavier Marcel, de Miège, à Miège, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Musio, Juan Luis, dit Jean-Louis, de Crans-Montana, à Miège, avec procuration collective à deux;
Romailler, Claude Nicolas, de Crans-Montana, à Crans-Montana, avec procuration collective à deux;
Zufferey, Philippe, de Anniviers, à Sierre, membre, sans droit de signature [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Lamon, Philippe, de Lens, à Lens, membre, sans droit de signature [précédemment: à Sierre].
Publikationsnummer: 4211444, Handelsregister-Amt Wallis
Banque Raiffeisen de Chalais-Vercorin, à Chalais, CH-626.5.002.484-5, toutes opérations d'épargne et de crédit ainsi que toutes affaires annexes dans le but de promouvoir par l'entraide le bien-être économique et social de la population, société coopérative (FOSC no 200 du 17.10.2003, p. 15, publ. 1218894).
Modification des statuts:
3.06.2007.
Nouvelle raison sociale:
Banque Raiffeisen de Chalais-Vercorin société coopérative.
Personne et signature radiée:
Devanthéry, Yvon, de Chalais, à Chalais, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Antonin, Jean-Marc, de Conthey, à Réchy (Chalais), vice-président, avec signature collective à deux;
Lanaz, Arthur, de Chalais, à Réchy (Chalais), membre, sans droit de signature;
Siggen, Roger, de Chalais, à Réchy (Chalais), membre, sans droit de signature;
Perruchoud, Michel, de Chalais, à Chalais, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: gérant];
Romailler, Claude, de Chermignon, à Chermignon, directeur adjoint, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux]. [Modifications des statuts sur des points non soumis à publication].