Auskünfte zu Bernadette Perren-Lorenz
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bernadette Perren-Lorenz
Publikationsnummer: 2507605, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Geschenkboutique Ilse GmbH, in Brig-Glis, CHE-111.722.902, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2013, Publ. 7074842).
Firma neu:
Geschenkboutique Ilse GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.11.2015 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o treuhand marugg + imsand ag , Gliserallee1, 3902 Brig-Glis.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perren-Lorenz, Bernadette, von Zermatt, in Visp, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Pfammatter-Hengartner, Nicole, von Waldkirch und Mund, in Brig-Glis, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Mund, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Kern, Axel Michael, von Naters, in Naters, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4485324, Handelsregister-Amt Wallis
Berichtigung des im SHAB Nr. 92 vom 15.05.2008, S. 18, publizierten TB-Eintrags Nr. 424 vom 08.05.2008. Geschenkboutique Ilse GmbH, in Brig-Glis, CH-600.4.012.054-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2008, S. 18, Publ. 4476894).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfammatter-Hengartner, Nicole, von Waldkirch und Mund, in Brig-Glis, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [nicht: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Perren-Lorenz, Bernadette, von Zermatt, in Visp, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [nicht: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4476894, Handelsregister-Amt Wallis
Geschenkboutique Ilse GmbH, in Brig-Glis, CH-600.4.012.054-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2004, S. 17, Publ. 2324280).
Statutenänderung:
5.05.2008. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 05.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Ebener-Lundskov, Kirsten, dänische Staatsangehörige, in Brig-Glis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfammatter-Hengartner, Nicole, von Waldkirch und Mund, in Brig-Glis, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--];
Perren-Lorenz, Bernadette, von Zermatt, in Visp, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.