Auskünfte zu Walter Pekar
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Walter Pekar
Publikationsnummer: 1697007, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Begleit Fahrer, Pekar, in Basel, CHE-224.771.968, Hammerstr. 129, 4057 Basel, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Begleitung und Absicherung von überbreiten oder schweren LKW's sowie Begleitung und Überwachung bei Veranstaltungen von Sport Events.
Eingetragene Personen:
Pekar, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Basel, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3277826, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
MTA AG, in Unterkulm, CH-035.3.008.653-2, Gewerbsmässigen Gütertransport usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2005, S. 2, Publ. 2888586).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pekar, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Seewen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Herbert, von Madiswil, in Oberkulm, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2339670, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
MTA Transport AG, bisher in Oberdiessbach, Gewerbsmässigen Gütertransport sowie Reparaturen von Lastwagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.1999, S. 559).
Gründungsstatuten:
02.10.1974.
Statutenänderung:
21.06.2004.
Sitz neu:
Gränichen.
Domizil neu:
Badstrasse 11, 5722 Gränichen.
Zweck neu:
Gewerbsmässigen Gütertransport sowie Reparaturen von Lastwagen;
kann Handel mit Waren aller Art sowie Holzbau betreiben, Dienstleistungen im Marketingbereich erbringen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten oder veräussern.
Aktienkapital:
CHF 300'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.--.
Aktien neu:
300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
[Die Bestimmung über die Mitteilungen an die Aktionäre ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Peter Christian, von Bern und Eriswil, in Belpberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
P. Widmar-Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle [wie bisher];
Pekar, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Seewen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.