Auskünfte zu Stephan Peier
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stephan Peier
Publikationsnummer: HR02-1004774758, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
YOURimmo AG, in Seengen, CHE-115.069.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2014, S.0, Publ. 1907107).
Statutenänderung:
06.11.2019.
Firma neu:
HAB Invest AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peier, Stephan, von Lostorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyeler, Hermann, von Schwarzenburg, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wahlern, in Reussbühl, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004490303, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
PCE Consulting GmbH, in Zürich, CHE-109.486.827, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2011, Publ. 6250720).
Firma neu:
PCE Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.10.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peier, Stephan, von Lostorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Buttisholz, Geschäftsführer, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5520178, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
YOURimmo AG, in Seengen, CH-400.3.032.049-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 21.09.2009, S. 1, Publ. 5254784).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peier, Stephan, von Lostorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.