Auskünfte zu Michel Pedrocchi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Michel Pedrocchi
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1006122300, Handelsregister-Amt Bern, (36)
IMG Confort S.A., à Moutier, CHE-102.447.269, société anonyme (No. FOSC 113 du 16.06.2015, p.0, Publ. 2209293).
Nouvelle raison sociale:
IMG Confort S.A. en liquidation.
Autres adresses:
c/o Michel Pedrocchi, Le Tacon 39d, 2742 Perrefitte.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
[Les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives sont levées de par la loi]. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 27.08.2024.
Inscription ou modification de personne(s):
Pedrocchi, Michel, de Moutier, à Perrefitte, membre du conseil d'administration, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature individuelle].
Publikationsnummer: 6953428, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Inventions-Nouveautés-Recherches INR S.A., à Moutier, CH-073.3.001.201-9, société anonyme (No. FOSC 72 du 15.04.2010, p. 4, Publ. 5587028).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pedrocchi, Michel, de Moutier, à Perrefitte, administrateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Vionnet, Jean-Marc, de Attalens, à Villars-sur-Glâne, président, avec signature individuelle;
Migeon, Franck Marie Michel, ressortissant français, à Besançon (FR), administrateur, avec signature collective à deux;
Friant, Fabrice Jacques Daniel, ressortissant français, à Marnay (FR), administrateur, avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: 6313326, Handelsregister-Amt Bern, (36)
IMG Confort Sàrl, à Moutier, CH-036.4.051.656-0, quartier de la Verrerie 14, 2740 Moutier, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
15.08.2011.
But:
La société a pour but: achat et vente de matériel médical pour hôpitaux, homes et personnes âgées. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres enteprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par courrier écrit, par téléfax ou courrier électronique. Selon déclaration du 15.08.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Pedrocchi, Michel, de Moutier, à Perrefitte, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.