Auskünfte zu Vincenzo Parasole
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Vincenzo Parasole
Publikationsnummer: 1040945, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Parasole Vincenzo, in Davos, CH-350.2.000.810-5, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2010, S. 9, Publ. 5757062).
Sitz neu:
Landquart.
Domizil neu:
Restaurant Wiese, Obermüleweg 3, 7302 Landquart.
Zweck neu:
Führen von gastgewerblichen Betrieben, insbesondere des Restaurants Wiese in Landquart.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parasole, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Igis (Landquart), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Davos Platz (Davos)].
Publikationsnummer: 5757062, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Parasole Vincenzo, in Davos, CH-350.2.000.810-5, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2004, S. 11, Publ. 2305330).
Domizil neu:
Promenade 106, 7270 Davos Platz.
Zweck neu:
Führung von gastgewerblichen Betrieben, insbesondere des Cafés/Restaurants an der Promenade 106 in 7270 Davos Platz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Parasole, Beatrice, von Zizers, in Davos, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parasole, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Davos Platz (Davos), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Davos].
Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Balzarini und Parasole, in Davos, Führung von gastgewerblichen Betrieben, insbesondere des Restaurants Grill-Pizzeria da Elio in Davos, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr.101 vom 28.05.1996, S.3079).
Firma neu:
Parasole Vincenzo.
Rechtsform neu:
Einzelfirma. Die Kollektivgesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Balzarini, Marcello, dessen Unterschrift erloschen ist, aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Parasole, Vincenzo, führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelkaufmann unter der Firma Parasole Vincenzo, in Davos, fort. [bisher: Beginn der Kollektivgesellschaft: 20.03.1996].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balzarini, Marcello, italienischer Staatsangehöriger, in Davos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Balzarini-Auer, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Davos, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parasole, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Davos, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Parasole, Beatrice, von Zizers, in Davos, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].