Auskünfte zu Reto Josef Paltenghi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Reto Josef Paltenghi
Publikationsnummer: 3890113, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
LANDI DÄGERLEN UND UMGEBUNG, Genossenschaft, in Dägerlen, CHE-105.748.997, Genossenschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, Publ. 3381875).
Statutenänderung:
20.05.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paltenghi, Reto Josef, von Croglio, in Otelfingen, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 3381875, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
LANDI DÄGERLEN UND UMGEBUNG, Genossenschaft, in Dägerlen, CHE-105.748.997, Genossenschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2015, Publ. 2399781).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Andreas, von Henggart, in Henggart, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Läderach, Beat, von Worb, in Humlikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kistler-Steinmann, Rosmarie, von Konolfingen, in Hettlingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graber-Rütschi, Christoph, von Sigriswil, in Thalheim an der Thur, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Berger, Martin, von Neftenbach, in Dägerlen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krebs, Samuel, von Gerzensee, in Adlikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Paltenghi, Reto Josef, von Croglio, in Otelfingen, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2536373, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MMG Trust (Switzerland) Ltd, in Zürich, CHE-116.334.683, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2246989).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paltenghi, Reto, von Croglio, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Roman, von Wallisellen, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Rotz, Klara, von Kerns, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.