Auskünfte zu Franco Oliva
Neueste SHAB-Meldungen: Franco Oliva
Publikationsnummer: HR02-1006005729, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Erco Unternehmungen GmbH, in Bischofszell, CHE-301.820.800, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2013, S.0, Publ. 7174344).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steuer-Leipold, Viola Angelika, deutsche Staatsangehörige, in Amriswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Oliva, Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Altstätten SG (Altstätten), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 1230739, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Kofi Unternehmungen GmbH, in Bischofszell, CHE-114.844.447, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2009, S. 17, Publ. 5006734).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohlbrenner, Roman, von Nesslau-Krummenau, in Flawil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oliva, Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Amriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 3680870, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Viva Unternehmungen GmbH, in Bischofszell, CH-440.4.019.601-2, Thurbruggstrasse 5, 9220 Bischofszell, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.08.2006, 7.12.2006.
Zweck:
Führung von Gastrobetrieben sowie Erbringung von Dienstleistungen im Gastrobereich. Ebenfalls wird Handel im In- und Ausland betrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, veräussern, belasten, vermitteln, erstellen und umbauen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Steuer, Karl-Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Amriswil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Steuer, Viola Angelika, deutsche Staatsangehörige, in Amriswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Oliva, Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Amriswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.