Auskünfte zu Stefan Oggier
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stefan Oggier
Publikationsnummer: HR02-1005293916, Handelsregister-Amt Wallis
EVENTA Festhallen & Zubehör AG, in Turtmann, CHE-107.602.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2009, S.22, Publ. 5381566).
Sitz neu:
Turtmann-Unterems.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oggier, Stefan, von Turtmann, in Turtmann, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eidt-Bregy, Nathalie, von Steg-Hohtenn und St. Gallenkappel, in Steg (Steg-Hohtenn), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Oggier, Eric, von Turtmann, in Turtmann, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volken, Manfred, von Fiesch, in Bitsch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Volken, Stephan, von Fiesch, in Bitsch, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Volken, Anja, von Fiesch, in Naters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Volken, Martin, von Fiesch, in Termen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3528882, Handelsregister-Amt Wallis
Stromversorgung Turtmanntal AG, in Oberems, CH-600.3.000.730-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2006, S. 16, Publ. 3295524).
Firma neu:
Stromversorgung Turtmanntal AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.08.2006 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
c/o Jäger Alex, Tufetsch 10, 3946 Turtmann.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Alex, von Turtmann, in Turtmann, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oggier, Stefan, von Turtmann, in Turtmann, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zeiter, Reinhard, von Oberems, in Oberems, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jäger, Walter, von Turtmann und Eischoll, in Turtmann, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bregy, Margrith, von Turtmann, in Visp, Sekretärin des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Wallis
Stromversorgung Turtmanntal AG, in O b e r e m s , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 27.06.1997, S. 4484).
Domizil neu:
c/o Walter Jäger, 3948 Oberems.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Präsident des Verwaltungsrates, Imboden,Adolf, von Raron, in Raron, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatter, Georges, von Turtmann, in Turtmann, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Heinrich, von Turtmann, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bregy, Marcel, von Oberems und Unterems, in Oberems, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavigilli-Hirschier, Marietta, von Oberems, in Oberems, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Walter, von Turtmann und Eischoll, in Oberems, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bregy, Margrith, von Turtmann, in Visp, Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oggier, Stefan, von Turtmann, in Turtmann, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meichtry, Enus, von Oberems, in Oberems, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
German, Bregy, von Turtmann, in Leuk, Revisionsstelle.