Auskünfte zu Anton genannt Toni Ochsner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Anton genannt Toni Ochsner
Publikationsnummer: 1948295, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Sporthalle Eschbach AG, in Einsiedeln, CHE-101.153.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, Publ. 6264640).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Reinhard, von Opfertshofen SH, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ochsner, Anton genannt Toni, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Daniel, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6821316, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Viehzuchtgenossenschaft Euthal-Einsiedeln, in Einsiedeln, CH-130.0.004.243-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.1994, S. 1461).
Statutenänderung:
16.05.2012.
Domizil neu:
bei Roland Kälin, Euthalerstrasse 39, 8844 Euthal. Gemäss Erklärung vom 25.6.2012 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Alfons, von Einsiedeln, in Euthal, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Meinrad, von Einsiedeln, in Euthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Paul, von Oberiberg, in Euthal, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Josef, von Unteriberg, in Euthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kälin, Wendelin, von Einsiedeln, in Euthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kälin, Ruedi, von Einsiedeln, in Euthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Roland, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ochsner, Anton, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Wendelin, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2361160, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Sporthalle Eschbach AG, in Einsiedeln, CH-130.0.010.767-4, Erstellung und Betrieb von Sportanlagen und Nebenbetrieben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2002, S. 8, Publ. 695828).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ochsner, Reto, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Martin, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Ochsner, Anton genannt Toni, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.