Auskünfte zu Modesto Nobre Carvalhal
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Modesto Nobre Carvalhal
Publikationsnummer: HR02-1005611702, Handelsregister-Amt Bern, (36)
La Piazzetta Santos GmbH, in Bern, CHE-397.720.074, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2022, Publ. 1005574722).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dos Santos Figueiredo, Luisete, portugiesische Staatsangehörige, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Nobre Carvalhal, Modesto, portugiesischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Figueiredo Mota, Filipa, portugiesische Staatsangehörige, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publikationsnummer: HR02-1005574722, Handelsregister-Amt Bern, (36)
La Piazzetta Santos GmbH, in Bern, CHE-397.720.074, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2013, S.0, Publ. 7209200).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dos Santos Figueiredo, Luisete, portugiesische Staatsangehörige, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Nobre Carvalhal, Modesto, portugiesischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelprokura];
Figueiredo Mota, Filipa, portugiesische Staatsangehörige, in Bern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 7209200, Handelsregister-Amt Bern, (36)
La Piazzetta Santos GmbH, in Bern, CH-036.4.057.207-5, Bümplizstrasse 114, 3018 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.05.2013, 21.05.2013.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Führen von und das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Gastrobetrieben sowie der Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte aller Art erwerben, verwalten und veräussern..
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder elektronisch. Gemäss Erklärung vom 01.05.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dos Santos Figueiredo, Luisete, portugiesische Staatsangehörige, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Nobre Carvalhal, Modesto, portugiesischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.