Auskünfte zu Ludmilla Nikolajeva
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ludmilla Nikolajeva
Publikationsnummer: HR02-1005461200, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SNIKOtrendbox GmbH, bisher in Muri bei Bern, CHE-113.638.744, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2020, Publ. 1004932721).
Statutenänderung:
19.04.2022.
Firma neu:
VJ Business International GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Talstrasse 20, 8001 Zürich.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach 45, 3074 Muri b. Bern].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 04.05.2007 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 4.5.2007 und Inventar per 30.11.2006: Aktiven von CHF 126'213.90 und Fremdkapital von CHF 7'225.70 der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma AIC S. Matlin Art & Invest Consulting, in Muri bei Bern, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 98'988.20 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niko, Swetlana, von Oekingen, in Muri bei Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Nikolajeva, Ludmilla, estnische Staatsangehörige, in Tallinn (EE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jegel, Vitali, deutscher Staatsangehöriger, in Gundelsheim (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sterzinger, Jürgen Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Courtepin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5182222, Handelsregister-Amt Bern, (36)
AIC S. Matlin Art & Invest Consulting GmbH, in Muri bei Bern, CH-035.4.037.288-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 25.05.2007, S. 3, Publ. 3947404).
Statutenänderung:
04.12.2008.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Vermittlung von Finanzdienstleistungen, der Kunsthandel, Handel mit Waren aller Art, An- und Verkauf von Immobilien im In- und Ausland sowie die Beratung in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 4.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matlin, Swetlana, von Oekingen, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Nikolajeva, Ludmilla, estnische Staatsangehörige, in Tallinn (EE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Publikationsnummer: 3947404, Handelsregister-Amt Bern, (36)
AIC S. Matlin Art & Invest Consulting GmbH, in Muri bei Bern, CH-035.4.037.288-3, Thunstrasse 84, 3074 Muri bei Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.05.2007.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Vermittlung von Finanzdienstleistungen, der Kunsthandel, Handel mit Waren aller Art, An- und Verkauf von Immobilien im In- und Ausland sowie die Beratung in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 4.5.2007 und Inventar per 30.11.2006: Aktiven von CHF 126'213.90 und Fremdkapital von CHF 7'225.70 der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma AIC S. Matlin Art & Invest Consulting, in Muri bei Bern, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 98'988.20 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Matlin, Swetlana, von Oekingen, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Nikolajeva, Ludmilla, estnische Staatsangehörige, in Tallinn (EE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.