Auskünfte zu Andreas Riis Nielsen
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Riis Nielsen
Publikationsnummer: HR01-1005641695, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Anrivest GmbH, in Oberbüren, CHE-136.698.616, Im Dorf 27, 9245 Oberbüren, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.12.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Finanzieren, Erstellen, Verwalten und Verkaufen von Immobilien aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen erbringen und mit Waren aller Art im In- und Ausland handeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.12.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Nielsen, Andreas, dänischer Staatsangehöriger, in Oberbüren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nielsen, Rine, norwegische Staatsangehörige, in Oberbüren, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6088554, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Kolme Tack Holding AG, in Flawil, CH-320.3.055.696-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S. 18, Publ. 5161970).
Statutenänderung:
10.03.2011.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
c/o steuerpartner ag Steuer- und Wirtschaftsberatung , Vadianstrasse 44, 9000 St. Gallen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aadalen, Sara, dänische Staatsangehörige, in Flawil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gscheider, Philipp, von Oberuzwil, in Degersheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nielsen, Andreas Riis, dänischer Staatsangehöriger, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stresemann, Walter, von Fontenais, in Le Grand-Saconnex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG].
Publikationsnummer: 4648008, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Kolme Tack Holding AG, in Flawil, CH-320.3.055.696-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2006, S. 11, Publ. 3240782).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aadalen, Sara, dänische Staatsangehörige, in Flawil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Gscheider, Philipp, von Oberuzwil, in Degersheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Matulke, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Blaubeuren (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Nielsen, Andreas Riis, dänischer Staatsangehöriger, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied, mit Einzelunterschrift.