Auskünfte zu Audrey Nicolérat
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Audrey Nicolérat
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005932218, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Olympian Project Sàrl, précédemment à Bovernier, CHE-398.678.606, société à responsabilité limitée (No. FOSC 171 du 03.09.2021, Publ. 1005284182).
Modification des statuts:
08.11.2023.
Nouveau siège:
Conthey.
Nouvelle adresse:
Route Cantonale 18, 1964 Conthey.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Nicolérat, Audrey, de Val-d'Illiez, à Bovernier, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Crausaz, Christine, de Chavannes-sur-Moudon, à Val de Bagnes, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR01-1005284182, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Olympian Project Sàrl, à Bovernier, CHE-398.678.606, c/o Audrey Nicolérat, Rue des Pellaud 4, 1932 Les Valettes (Bovernier), société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
27.08.2021.
But:
La société a pour but l'exploitation d'un fitness, la vente de suppléments nutritionnels et de vêtements de sports, la préparation de sportifs et coaching nutritionnel. La société pourra également créer des succursales en Suisse et à l'étranger, acquérir ou créer des entreprises identiques ou analogues, réaliser toutes opérations mobilières, immobilières et financières convergentes, notamment l'acquisition et la vente d'immeubles, conclure les contrats qui sont de nature à développer le but de la société ou s'y rapportent directement ou indirectement, assumer des participations en Suisse et à l'étranger.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 27.08.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Nicolérat, Audrey, de Val-d'Illiez, à Bovernier, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.