Auskünfte zu Kudret Mustafa
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Kudret Mustafa
Publikationsnummer: HR02-1005515912, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Elite Farben AG, in Zürich, CHE-114.753.939, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005207971).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mustafa, Xhevat, kosovarischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mustafa, Kudret, kosovarischer Staatsangehöriger, in Gjilan (XK), Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zekirovski, Avdiljvahid, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3906505, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Elite Farben AG, in Zürich, CHE-114.753.939, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017, Publ. 3855811).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mustafa, Kudret, kosovarischer Staatsangehöriger, in Gjilan (XK), Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 3855811, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
DOGCHANGE AG, bisher in Appenzell, CHE-114.753.939, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2009, Publ. 4991008).
Statutenänderung:
26.10.2017.
Firma neu:
Elite Farben AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Oberwiesenstrasse 73a, 8050 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Planung und Ausführung von Malerarbeiten, Haus- und Wohnungsrenovationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Marco, von Appenzell, in Mosnang, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Koch-Schumacher, Karin, von Appenzell, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mustafa, Xhevat, kosovarischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mustafa, Kudret, kosovarischer Staatsangehöriger, in Gjilan (XK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.