Auskünfte zu Roland Morgenegg
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Morgenegg
Publikationsnummer: HR02-1005910235, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Morgenegg Gervasi AG, in Arbon, CHE-113.703.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2014, S.0, Publ. 1602937).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Bruno, von Untersiggenthal, in Götighofen (Sulgen), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gervasi, Feliciano, von Arbon, in Arbon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Acrostelli, Sabatina Katia, italienische Staatsangehörige, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morgenegg, Roland, von Köniz, in Stachen (Arbon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 1301497, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Morgenegg Architektur AG, in Arbon, CHE-113.703.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2010, S. 17, Publ. 5554474).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morgenegg, Roland, von Köniz, in Stachen (Arbon), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Gervasi, Feliciano, italienischer Staatsangehöriger, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wittenbach, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Publikationsnummer: 5187326, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Roland Morgenegg Möbeldesign GmbH, in Arbon, CH-440.4.002.986-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2006, S. 13, Publ. 3642176).
Statutenänderung:
17.07.2009.
Firma neu:
Roland Morgenegg Licht Farbe Form GmbH.
Zweck neu:
Beratung, Planung und Realisierung im Bereich Farb- und Lichtgestaltung. Sie gestaltet, entwickelt, produziert und verkauft Möbel, Leuchten, Inneneinrichtungsartikel, Innenausbauten und Handelsprodukte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 11.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Urs, von Sommeri, in Sommeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morgenegg, Roland, von Köniz, in Stachen (Frasnacht), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--].