Auskünfte zu Marc Monnier
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marc Monnier
Publikationsnummer: 2552029, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, in Zürich, CHE-100.023.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2015, Publ. 2444449).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spörri, Hans-Peter, von Fischenthal, in Bichelsee-Balterswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Reyes Leuzinger, Cecilia, von Zürich, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beerli, Lukas, von Homburg, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Thomas, von Frauenfeld, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Humm, Stefan, von Solothurn, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barras, Raphaël, von Le Glèbe, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Villarlod, in Greifensee];
Dürr, Dominik, von Gams, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Monnier, Marc, von Kappel SO, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zogg, Brigitte, von Zürich, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Erlenbach ZH].
Publikationsnummer: 2514129, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, in Zürich, CHE-105.833.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2015, Publ. 2465949).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürr, Dominik, von Gams, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Monnier, Marc, von Kappel SO, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neyerlin, Jürg, von Wahlen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Unterengstringen].
Publikationsnummer: 6683186, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
IT Innovation Holdings AG, in Chur, CH-350.3.006.451-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2011, S. 0, Publ. 6237150).
Firma neu:
IT Innovation Holdings AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(IT Innovation Holdings Ltd in liquidation) (IT Innovation Holdings SA en liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.05.2012 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
Peter Hegetschweiler, c/o Zurich Insurance Company Ltd, Mythenquai 2, 8002 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegetschweiler, Peter, von Ottenbach, in Bergdietikon, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Monnier, Marc, von Kappel SO, in Olten, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Sekretär (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien].