Auskünfte zu Walo A. Meyer-Bauer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Walo A. Meyer-Bauer
Publikationsnummer: 5721652, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Toni Niederberger Treuhand AG, in Luzern, CH-100.3.008.203-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2009, S. 13, Publ. 4873568).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer-Bauer, Walo A., von Luzern und Wallisellen, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift beschränkt auf den Hauptsitz.
Publikationsnummer: 5534508, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Profirm-Personalfürsorgestiftung, in Luzern, CH-100.7.008.948-7, Stiftung (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2001, S. 2940).
Aufsichtsbehörde neu:
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA).
Organisation:
Stiftungsrat und Revisionsstelle. Mit Verfügung vom 03.02.2010 hat die Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) den Stiftungsrat abberufen und eine kommissarische Verwaltung eingesetzt.
Weitere Adresse:
c/o Bättig Treuhand AG, Obergrundstrasse 17, 6002 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer-Bauer, Walo A., von Luzern und Wallisellen, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kaufmann, Franziska, von Ebikon, Luzern und Wallisellen, in Ebikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trevisiol, Isabelle, von Luzern und Cureggia, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederberger, Anton, von Dallenwil, in Dallenwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Dr. Kurt, von Luzern, in Horw, kommissarischer Verwalter, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4873568, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Walo A. Meyer-Bauer Treuhandstelle AG, in Luzern, CH-100.3.008.203-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.1999, S. 7797).
Statutenänderung:
10.12.2008.
Firma neu:
Toni Niederberger Treuhand AG.
Zweck neu:
Führung von Buchhaltungen;
Ausführung von Mandaten als Revisionsstelle;
Beratungen betreffend Steuern, Versicherungen und Vermögensanlagen, und Vermögensverwaltung;
Übernahme von Treuhandmandaten und Geschäftsführungen;
Vermittlung, Verwaltung, Kauf und Verkauf von Immobilien;
Erwerb von Patenten und anderen Immaterialgüterrechten;
Abschluss von Lizenz- und Zusammenarbeits-Verträgen;
Beteiligungen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
René Schweizer, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Isabel, von Dallenwil und Hofstetten bei Brienz, in Dallenwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Dallenwil und Hofstetten b. Brienz];
Meyer-Bauer, Walo A., von Luzern und Wallisellen, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: mit Einzelunterschrift];
Lässer, Adrian, von Root, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied;
Trevisiol-Manetsch, Isabelle, von Luzern und Lugano, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied [bisher: von Luzern und Cureggia, mit Kollektivprokura zu zweien].