Auskünfte zu Andreas Meyer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Meyer
Publikationsnummer: 3722438, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Miné Meyer elektrotechnische Unternehmungen AG, in Luzern, CH-100.3.008.508-3, Betrieb einer elektrotechnischen Unternehmung, insbesondere Planung, Verkauf, Vermietung, Installation, Unterhalt und Ersatz von Anlagen und Installationen im Bereich der Energieerzeugung,... Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2006, S. 11, Publ. 3269062).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emch, Daniel, von Lüterswil-Gächliwil, in Zug, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Andreas, von Pratteln, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roduner, Beat, von Sennwald, in Kriens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodel, Roland, von Zell LU, in Kriens, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Publikationsnummer: 2088026, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Miné Meyer elektrotechnische Unternehmungen AG, in Luzern, Betrieb einer elektrotechnischen Unternehmung, insbesondere Planung, Verkauf, Vermietung, Installation, Unterhalt und Ersatz von Anlagen und Installationen im Bereich der Energieerzeugung,... Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2002, S. 9, Publ. 411418).
Statutenänderung:
19.12.2003.
Zweck neu:
Betrieb einer elektrotechnischen Unternehmung, insbesondere Planung, Verkauf, Vermietung, Installation, Unterhalt und Ersatz von Anlagen und Installationen im Bereich der Energieerzeugung, -übertragung, der Kommunikations- und Netzwerktechnik, Alarmierungssystemen;
Fabrikation von Geräten für die Gastronomie;
Handel mit Waren aller Art;
Führung eines EDV Dienstleistungsbetriebes, insbesondere EDV-Beratung, -Support und -Einkauf und -Verkauf;
Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften;
Beteiligungen. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Evelyne, von Pratteln, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meyer, Maya, von Pratteln, in Luzern, Sekretärin, mit Einzelunterschrift;
BBTC Baumgartner & Brieger AG Wirtschaftsberatung, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emch, Daniel, von Lüterswil-Gächliwil, in Zug, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Andreas, von Pratteln, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Zitron, Leodegar, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büttiker, Andreas, von Ebikon, in Luzern, mit Einzelprokura;
Neustadt AG Sachwalter + Treuhand, in Luzern, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Meyer Gastro AG, in L u z e r n, Betrieb eines Familienunternehmens, insbesondere Fabrikation von Geräten für die Gastronomie und deren Wartung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2000, S. 1001).
Statutenänderung:
13.03.2000.
Firma neu:
Miné Meyer elektrotechnische Unternehmungen AG.
Zweck neu:
Betrieb einer elektrotechnischen Unternehmung, insbesondere Planung, Verkauf, Vermietung, Installation, Unterhalt und Ersatz von Anlagen und Installationen im Bereich der Energieerzeugung, -Übertragung, der Kommunikations- und Netzwerktechnik, Alarmierungssystemen;
Fabrikation von Geräten für die Gastronomie;
Handel mit Waren aller Art;
Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften;
Beteiligungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Emil, von Pratteln, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Andreas, von Pratteln, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Meyer, Maya, von Pratteln, in Luzern, Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner & Brieger Treuhand und Consulting, in Luzern, Revisionsstelle.