Auskünfte zu Arlette Mettille Bertschinger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Arlette Mettille Bertschinger
Publikationsnummer: 1676031, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Geo-Energie Suisse AG, in Zürich, CHE-116.167.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2013, Publ. 7165304).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Millioud, Antoine, von Penthéréaz, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettille Bertschinger, Arlette, von La Baroche, in Sins, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zollinger, Yves, von Hinwil, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-147.528.510), in Liestal, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-280.9.917.020-3)].
Publikationsnummer: 1063941, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
EBL Wärme AG, in Liestal, CH-280.3.015.869-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 14.06.2012, Publ. 6719082).
Statutenänderung:
02.09.2013.
Firma neu:
EBLS Schweiz Strom AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und den Vertrieb von Produkten im Bereich der Energieversorgung und erbringt alle damit verbundenen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen. Darüber hinaus darf die Gesellschaft auch Zweigniederlassungen errichten. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochter- oder Konzerngesellschaften und Dritte eingehen, sowie alle Geschäfte und Handlungen vornehmen, die den Gesellschaftszweck zu fördern geeignet sind.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettille Bertschinger, Arlette, von La Baroche, in Sins, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6719082, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
EBL Wärme AG, in Liestal, CH-280.3.015.869-5, Mühlemattstrasse 6, 4410 Liestal, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.06.2012.
Zweck:
Planung, Erstellung, Betrieb und Unterhalt von Energiegewinnungsanlagen sowie Lieferung von Energie jeglicher Form. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Andrist, Tobias, von Erlenbach im Simmental, in Arlesheim, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jourdan, Alain, von Muttenz und Lupsingen, in Muttenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettille Bertschinger, Arlette, von La Baroche, in Sins, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Marc, von Binningen, in Lupsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-280.9.917.020-3), in Liestal, Revisionsstelle.