Auskünfte zu Luc Mercier
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Luc Mercier
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005115922, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
A l'Ecole Suisse de Ski et Snowboard de Grimentz et de Zinal Sàrl, à Anniviers, CHE-112.627.666, société à responsabilité limitée (No. FOSC 183 du 22.09.2015, p.0, Publ. 2385779).
Nouvelle adresse:
Route des Amis de la Nature 18, 3961 Grimentz.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Salamin, Dominique, de Anniviers, à Anniviers, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 6 parts sociales de CHF 500.00;
Mercier, Luc, de Bas-Intyamon, à Anniviers, associé, sans droit de signature, pour 6 parts sociales de CHF 500.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Mercier, Jimmy, de Bas-Intyamon, à Anniviers, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 500.00 [précédemment: associé, sans droit de signature, pour 6 parts sociales de CHF 500.00];
Salamin, Guillaume, de Anniviers, à Anniviers, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 11 parts sociales de CHF 500.00 [précédemment: pour 7 parts sociales de CHF 500.00];
Martin, Ludovic, de Massongex, à Anniviers, associé, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 500.00;
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Zinal (ESS) (CHE-104.059.814), à Anniviers, associée, pour 25 parts sociales de CHF 500.00 [précédemment: à Crans-Montana];
Germann, Jean Benoît, dit Benoît, de Adelboden, à Crans-Montana, président des gérants, avec signature collective à deux, [précédemment: Germann, Benoist].
Publikationsnummer: 2385779, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
A l'Ecole Suisse de Ski et Snowboard de Grimentz et de Zinal Sàrl, à Anniviers, CHE-112.627.666, société à responsabilité limitée (No. FOSC 251 du 30.12.2013, Publ. 1262493).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zufferey, Pascal, de Anniviers, à Anniviers, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 500.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Mercier, Jimmy, de Bas-Intyamon, à Anniviers, associé, sans droit de signature, pour 6 parts sociales de CHF 500.00 [précédemment: avec 5 parts sociales de CHF 500.00];
Mercier, Luc, de Bas-Intyamon, à Anniviers, associé, sans droit de signature, pour 6 parts sociales de CHF 500.00 [précédemment: avec 5 parts sociales de CHF 500.00];
Salamin, Dominique, de Anniviers, à Anniviers, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 6 parts sociales de CHF 500.00 [précédemment: avec 5 parts sociales de CHF 500.00];
Salamin, Guillaume, de Anniviers, à Anniviers, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 7 parts sociales de CHF 500.00 [précédemment: avec 5 parts sociales de CHF 500.00].
Publikationsnummer: 1262493, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
A l'Ecole Suisse de Ski et Snowboard de Grimentz Sàrl, à Anniviers, CHE-112.627.666, société à responsabilité limitée (No. FOSC 226 du 20.11.2012, Publ. 6939910).
Modification des statuts:
17.12.2013.
Nouvelle raison sociale:
A l'Ecole Suisse de Ski et Snowboard de Grimentz et de Zinal Sàrl.
Nouveau but:
L'enseignement des sports de glisse, notamment du ski et du snowboard selon les normes de Swiss Snowsports;
le développement de 'A l'Ecole Suisse de Ski et de Snowboard de Grimentz et de Zinal Sàrl';
la promotion, à l'intérieur de cette école, du métier de professeur de sports de glisse;
la formation de nouveaux professeurs de sports de glisse et l'encadrement des moniteurs (cf. statuts pour but complet) .
Inscription ou modification de personne(s):
Mercier, Jimmy, de Bas-Intyamon, à Anniviers, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 500.00 [précédemment: avec une part sociale de CHF 5'000.00];
Mercier, Luc, de Bas-Intyamon, à Anniviers, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 500.00 [précédemment: avec une part sociale de CHF 5'000.00];
Salamin, Dominique, de Anniviers, à Anniviers, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 5 parts sociales de CHF 500.00 [précédemment: associé, gérant et président avec signature collective à deux et avec une part sociale de CHF 5'000.00];
Salamin, Guillaume, de Anniviers, à Anniviers, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 5 parts sociales de CHF 500.00 [précédemment: avec une part sociale de CHF 5'000.00];
Zufferey, Pascal, de Anniviers, à Anniviers, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 500.00 [précédemment: avec une part sociale de CHF 5'000.00];
Germann, Benoist, de Adelboden, à Anniviers, président des gérants, avec signature collective à deux;
Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Zinal (ESS) (CHE-104.059.814), à Anniviers, associée, pour 25 parts sociales de CHF 500.00. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].